Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Dyppel | 02.04.2003 | 29.11.2005 | direktion |
Peter Mathias Wikman | 06.08.2002 | 02.04.2003 | direktion |
Niels Hareskov Jensen | 12.01.1999 | 06.08.2002 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Kronborg | 12.05.2003 | 29.11.2005 | bestyrelse |
Flemming Dyppel | 12.05.2003 | 29.11.2005 | bestyrelse |
Svend Bang Christiansen | 12.05.2003 | 29.11.2005 | formand |
Niels Hareskov Jensen | 09.11.1999 | 12.05.2003 | bestyrelse |
Johannes Hareskov | 09.11.1999 | 12.05.2003 | bestyrelse |
Ole Harreskov Jensen | 09.11.1999 | 12.05.2003 | bestyrelse |