Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
ELINSTALLATØRFIRMAET H.J. VALEUR A/S (CVR 14915184) | OPLØSTEFTERFUSION | 22.12.1998 |
Torben Mønster Steffensen | 22.12.1998 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
HJV HOLDING ApS (CVR 25214137) | NORMAL | 28.01.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
TORBEN STEFFENSEN HOLDING ApS (CVR 10124867) | NORMAL | 01.09.2015 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
ELINSTALLATØRFIRMAET H.J. VALEUR A/S (CVR 14915184) | 09.12.2009 | 27.01.2016 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
TORBEN STEFFENSEN HOLDING ApS (CVR 10124867) | 09.12.2009 | 31.08.2015 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
V.S. AUTOMATIC, MEDARBEJDER A/S (CVR 31425328) | 08.05.2008 | 31.08.2015 | 10,00-14,99% | 10,00 % |