Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tirstrupvej 2, kl. 2., 8240 Risskov (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskerivej 3, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-11-15)
Den 1998-11-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: F TECH ApS. (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2021-10-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-02 tilføjes Vedtægter: 2015-10-02 (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-02 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2010-08-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2010-08-20 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskerivej 3, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2010-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Skæring Hedevej 174, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje datterselskaber samt finansiering i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-16 tilføjes Vedtægter: 2003-06-16 (offentliggjort 2015-10-19)
Den 1998-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skæring Hedevej 174, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-25 tilføjes Binavne: GRAPHI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-25 tilføjes Direktion: Jens Friis Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-25 tilføjes Legale ejere: Jens Friis Jensen (offentliggjort 2015-05-18)
Den 1998-11-25 tilføjes Navne: FRIIS GRUPPEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-25 tilføjes Reelle ejere: Jens Friis Jensen (offentliggjort 2017-08-28)
Den 1998-11-25 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-25 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-19)
Den 1998-11-25 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-25 tilføjes Stiftere: Jens Friis Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)