Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Direktion | Legale ejere | Stiftere | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 1998-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OLE HJORTH A/S - INTERNATIONALE FORSIKRINGSMÆGLERE. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2013-10-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BLUE HOLIDAY ApS. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-23 tilføjes Reelle ejere: Ole Erik Hjorth (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt gennem datterselskaber at drive forsikringsmæglervirksomhed og anden i den forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-19 tilføjes Vedtægter: 2014-05-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-19 fjernes Revisor: Revision Nord v/Registreret revisor Jimmy Bergøe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-13 tilføjes Revisor: Revision Nord v/Registreret revisor Jimmy Bergøe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-13 fjernes Revisor: Tal og bog ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalsø Park 73, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-10-02)
Den 2013-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Annexgårdsparken 49, 3500 Værløse (offentliggjort 2010-04-12)
Den 2012-12-27 tilføjes Revisor: Tal og bog ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-27 fjernes Revisor: Kirsten Irene Bothmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Annexgårdsparken 49, 3500 Værløse (offentliggjort 2010-04-12)
Den 2010-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Violvej 15, 3500 Værløse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Violvej 15, 3500 Værløse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Violvej 15, 3500 Værløse (offentliggjort 2000-04-18)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-06-07)
Den 2000-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Violvej 15, 3500 Værløse (offentliggjort 2000-04-18)
Den 2000-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Bymidten 35, 1., 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Direktion: Ole Erik Hjorth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Legale ejere: Ole Erik Hjorth (offentliggjort 2015-06-02)
Den 1998-10-01 tilføjes Revisor: Kirsten Irene Bothmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Stiftere: Ole Erik Hjorth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bymidten 35, 1., 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-21 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-06-07)
Den 1998-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-21 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-21 tilføjes Navne: OLE HJORTH HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)