Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torben Steffensen | 20.01.2011 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Møller Dalgas | 27.10.2008 | 20.01.2011 | direktør |
John Langkilde Larsen | 23.02.2004 | 27.10.2008 | direktør |
Lars Rønnegaard Funch Poulsen | 11.01.1999 | 23.02.2004 | direktør |