Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2006-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 64, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-17 fjernes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-17 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET MM AF 12/5 2003 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-17 fjernes Stiftere: Martin Gjødvad Magnussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-08 fjernes Revisor: Aktiv udlejning I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-25 fjernes Direktion: Martin Gjødvad Magnussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive VVS-virksomhed, samt der- med beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-12 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET MM AF 12/5 2003 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-11 fjernes Navne: MARTINS BLIK OG VVS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-12 tilføjes Vedtægter: 2003-05-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-10-30 tilføjes Revisor: Aktiv udlejning I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 475.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 64, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildemosevej 12, 5000 Odense C (offentliggjort 2001-08-28)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildemosevej 12, 5000 Odense C (offentliggjort 2001-08-28)
Den 2001-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovalléen 30, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-23 fjernes Revisor: INVESTERINGSAKTIESELSKABET HJALLESEVEJ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovalléen 30, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-22 tilføjes Direktion: Martin Gjødvad Magnussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-22 tilføjes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-22 tilføjes Navne: MARTINS BLIK OG VVS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-22 tilføjes Revisor: INVESTERINGSAKTIESELSKABET HJALLESEVEJ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-22 tilføjes Stiftere: Martin Gjødvad Magnussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)