Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 118, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-06 fjernes Navne: LUNDEN & PARTNERE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-06 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-06 fjernes Stiftere: LUNDENS HANDELSHUS A/S, CMF INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-14 fjernes Bestyrelse: Kasper Michael Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-14 fjernes Direktion: Ole Møller-Ernst Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 118, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborgvej 152, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-18 tilføjes Bestyrelse: Kasper Michael Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-18 tilføjes Navne: LUNDEN & PARTNERE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-17 fjernes Navne: LUNDENS CMF ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-18 tilføjes Vedtægter: 2002-03-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-18 fjernes Direktion: Jan Aage Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborgvej 152, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-31 tilføjes Direktion: Jan Aage Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-31 tilføjes Navne: LUNDENS CMF ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-31 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-31 tilføjes Stiftere: LUNDENS HANDELSHUS A/S, CMF INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)