Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Binavne | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2023-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-12-02 fjernes Bestyrelse: Kristina Therese Stig Duehart-Bertram (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-02 fjernes Direktion: Lars Stig Duehart (direktør) (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-03-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandmøllevej 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandmøllevej 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-02-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forlag, herunder udgivelse af undervisnings- og træningsmateriale samt anden, efter direktionens skøn, hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2013-02-25 tilføjes Vedtægter: 2013-02-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-25 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 tilføjes Kontaktoplysninger: birmar@lmd.dk (offentliggjort 2011-12-02)
Den 2010-08-28 tilføjes Bestyrelse: Inger Margrete Duehart (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2010-08-23 fjernes Bestyrelse: Marianne Stig Duehart (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af bøger (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-28 fjernes Bestyrelse: Inger Margrete Duehart (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2002-04-14 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-14 fjernes Revisor: Henning Priess Overgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-01 tilføjes Legale ejere: DUEHART MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-05-25)
Den 1998-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandmøllevej 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-04-18)
Den 1998-10-14 tilføjes Bestyrelse: Inger Margrete Duehart (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-10-14 tilføjes Binavne: THERESE A/S, OSCER A/S, MOKAS A/S, MARYA A/S, DUE-X A/S, COWDOG A/S, BIBKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-14 tilføjes Direktion: Lars Stig Duehart (direktør) (offentliggjort 2022-12-16)
Den 1998-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-14 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-14 tilføjes Navne: BIRMAR A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-14 tilføjes Revisor: Henning Priess Overgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-14 tilføjes Stiftere: Marianne Stig Duehart, Lars Stig Duehart, Kristina Therese Stig Duehart-Bertram, Inger Margrete Duehart (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-17)