Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 1998-10-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INTRAVISION ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2020-02-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-05-30)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2009-10-10 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-10 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgholmen 11, 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgholmen 11, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering, herunder gennem besiddelse af kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-30 tilføjes Vedtægter: 2002-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgholmen 11, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-17 tilføjes Direktion: Susanne Elisabeth Overgaard Dinesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-17 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-17 tilføjes Legale ejere: Susanne Elisabeth Overgaard Dinesen, Jens Overgaard Dinesen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 1998-07-17 tilføjes Navne: OVERGAARD DINESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-17 tilføjes Reelle ejere: Susanne Elisabeth Overgaard Dinesen, Jens Overgaard Dinesen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 1998-07-17 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-17 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1998-07-17 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-17 tilføjes Stiftere: Jens Overgaard Dinesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)