Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Alkemade | 02.01.2018 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Troels Nørhede | 25.03.1999 | 02.01.2018 | direktør |
Jørgen Henrik Christensen | 17.09.1998 | 25.03.1999 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tomas Pedersen | 01.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lene Alkemade | 01.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Arvad Overgaard | 01.01.2023 | formand |
Lars Alkemade | 02.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Nielsen | 27.05.2020 | 01.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Aaby | 03.04.2019 | 01.01.2023 | formand |
Lene Alkemade | 02.01.2018 | 03.04.2019 | formand |
Eskild Eskildsen Lauritsen | 05.01.2017 | 02.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Troels Nørhede | 02.07.2002 | 27.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Erik Vester | 02.07.2002 | 02.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Birthe Christine Bonde | 02.07.2002 | 02.01.2018 | bestyrelsesmedlem |