Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Làfontaine Møller | 06.09.2005 | 31.05.2016 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Micha Fuglede | 31.05.2001 | 13.12.2005 | bestyrelse |
Claus Làfontaine Møller | 15.10.1998 | 13.12.2005 | bestyrelse |
Jens Christian Làfontaine Møller | 15.10.1998 | 13.12.2005 | bestyrelse |
Poul Meldgaard | 15.10.1998 | 31.05.2001 | bestyrelse |