Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-10)
Den 1998-10-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PSA INDUSTRI ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2007-01-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET HAVTERNE ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2009-04-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ESTITECH ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-03 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2022-01-03 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-27 tilføjes Navne: ESTITECH HOLDING ApS (offentliggjort 2013-10-10)
Den 2013-09-26 fjernes Navne: POUL STIDSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2013-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-27 tilføjes Vedtægter: 2013-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2009-03-06 fjernes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftegårdsvej 10, 8370 Hadsten (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftegårdsvej 10, 8370 Hadsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-14 tilføjes Navne: POUL STIDSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-11-13 fjernes Navne: POUL STRIDSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftegårdsvej 10, 8370 Hadsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-09 tilføjes Direktion: Poul Stidsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-09 tilføjes Legale ejere: Poul Stidsen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 1998-10-09 tilføjes Navne: POUL STRIDSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-09 tilføjes Reelle ejere: Poul Stidsen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 1998-10-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1998-10-09 tilføjes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-09 tilføjes Stiftere: Poul Stidsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)