Sektion (alle) | |||||||
Bibranche | Hovedbranche | Hjemmeside | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Interessenter | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse |
Den 2019-03-01 tilføjes Bibranche: Undervisning inden for sport og fritid (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-01 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-02-28 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-02-15 tilføjes Hjemmeside: www.konceptoriet.dk (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristiansvej 8, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Interessenter: Preben Kæseler (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: preben@konceptoriet.dk (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-01-01 tilføjes Navne: KONCEPTORIET (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2014-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristiansvej 8, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2014-06-19)
Den 2014-06-30 fjernes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2014-06-19)
Den 2014-06-30 fjernes Interessenter: Preben Kæseler (offentliggjort 2014-06-19)
Den 2014-06-30 fjernes Kontaktoplysninger: preben@konceptoriet.dk (offentliggjort 2014-06-19)
Den 2014-06-30 fjernes Navne: Konceptoriet v/Preben Kæseler (offentliggjort 2014-06-19)
Den 2014-06-30 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2014-06-19)
Den 2011-01-31 tilføjes Kontaktoplysninger: preben@konceptoriet.dk (offentliggjort 2014-06-19)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristiansvej 8, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2014-06-19)
Den 2008-07-01 tilføjes Navne: Konceptoriet v/Preben Kæseler (offentliggjort 2014-06-19)
Den 2008-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Filmbyen 19, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2005-10-17)
Den 2008-06-30 fjernes Navne: Team-Fisk v/Preben Kæseler (offentliggjort 2005-10-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2014-06-19)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-01-20)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filmbyen 19, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2005-10-17)
Den 2005-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristiansvej 8, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2003-06-11)
Den 2005-10-17 tilføjes Navne: Team-Fisk v/Preben Kæseler (offentliggjort 2005-10-17)
Den 2005-10-16 fjernes Navne: Konceptoriet v/Preben Kæseler (offentliggjort 2003-06-11)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-01-20)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2004-01-20)
Den 2003-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristiansvej 8, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2003-06-11)
Den 2003-06-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2004-01-20)
Den 2003-06-01 tilføjes Navne: Konceptoriet v/Preben Kæseler (offentliggjort 2003-06-11)
Den 2003-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 38, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2003-06-11)
Den 2003-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-06-11)
Den 2003-05-31 fjernes Navne: Kkdk v/Preben Kæseler (offentliggjort 2003-06-11)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 38, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2003-06-11)
Den 2000-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostergade 68, 8000 Århus C (offentliggjort 2000-12-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostergade 68, 8000 Århus C (offentliggjort 2000-12-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-06-11)
Den 1998-10-01 tilføjes Interessenter: Preben Kæseler (offentliggjort 2014-06-19)
Den 1998-10-01 tilføjes Navne: Kkdk v/Preben Kæseler (offentliggjort 2003-06-11)
Den 1998-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2014-06-19)