Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Navne | Direktion | Bestyrelse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 1999-04-09 sletter virksomheden Ejerskaber: FRUERGAARD VASBYGADE ApS. (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2000-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Fabriksparken 18 ApS. (offentliggjort 2015-02-23)
Den 2000-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FRUERGAARD ApS. GLOSTRUP. (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2008-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TORVEGADE INVEST ApS. (offentliggjort 2015-02-23)
Den 2011-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DK Resi Seneca I Holding ApS. (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2013-03-06 sletter virksomheden Ejerskaber: EXTRA FABRIKSPARKEN ApS. (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2013-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DK Resi Seneca II Holding ApS. (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2013-10-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FRUERGAARD HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-02-23)
Den 2015-03-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FRUERGAARD VASBYGADE ApS. (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2015-08-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Seneca Service Company ApS. (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2017-10-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fgaard ApS. (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Seneca Ejendomme ApS. (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Seneca Invest ApS. (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2019-12-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Frb. Ejendomsservice ApS. (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Truckwash ApS. (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 28, st., 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksparken 18, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-01-07 tilføjes Kontaktoplysninger: nina@fgaard.dk (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-11-02 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-02 fjernes Revisor: MBL Revision I/S (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Revisor: MBL Revision I/S (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2019-03-31 fjernes Revisor: Laila Yvonne Boesen Rasmussen (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-02-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier, anparter, og andre værdipapirer og udlejning samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 210.044,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-24 tilføjes Legale ejere: Henrik Fruergaard Rasmussen (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2012-02-24 tilføjes Reelle ejere: Henrik Fruergaard Rasmussen (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2012-02-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-24 tilføjes Vedtægter: 2012-02-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-12 tilføjes Revisor: Laila Yvonne Boesen Rasmussen (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2000-12-12 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksparken 18, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2000-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksparken 18, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-10 tilføjes Navne: HENRIK FRUERGAARD ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-04-09 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR. 2111 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-04-09 tilføjes Direktion: Henrik Fruergaard Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-09 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-09 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-09 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksparken 18, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR. 2111 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1998-09-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)