Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nicolaj Larsen | 07.12.2018 | 19.08.2019 | direktør |
Brian Thomas Nohr Christiansen | 08.04.1999 | 07.12.2018 | direktion |
Kim Madsen | 01.09.1998 | 08.04.1999 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Andreas Stakemann | 01.04.1998 | 08.04.1999 | bestyrelse |