Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Villy Nielsen Fisker | 14.10.2003 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Egon Grandahl Lauridsen | 08.10.1998 | 14.10.2003 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Gustafson | 02.10.2014 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Haarup Gustafson | 02.10.2014 | formand |
Villy Nielsen Fisker | 14.10.2003 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Charlotte Haarup Gustafson | 10.02.2012 | 01.10.2014 | bestyrelsesmedlem |
Agnes Haarup Fisker | 14.10.2003 | 02.10.2014 | formand |
Egon Grandahl Lauridsen | 14.10.2003 | 10.02.2012 | bestyrelsesmedlem |
Ann Grandahl Jensen | 14.10.2003 | 10.02.2012 | bestyrelsesmedlem |