Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Poul Rørsgaard | 28.09.1910 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Grete Borelli-Møller | 28.09.1910 | 09.03.1988 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marise Rørsgaard | 31.03.1999 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Stilhoff Rørsgaard | 28.09.1910 | bestyrelsesmedlem |
Poul Rørsgaard | 28.09.1910 | bestyrelsesmedlem |
Ann-Sofie Rørsgaard | 28.09.1910 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Viggo Rørsgaard | 28.09.1910 | 21.04.1994 | bestyrelsesmedlem |
Erik Borelli-Møller | 28.09.1910 | 09.03.1988 | bestyrelsesmedlem |
Grete Borelli-Møller | 28.09.1910 | 09.03.1988 | bestyrelsesmedlem |