Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Egevej 32, 5200 Odense V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-29 fjernes Hovedbranche: Andet sundhedsvæsen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-29 fjernes Navne: H-J TRADING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-29 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-29 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-29 fjernes Stiftere: MATH HOLDING ApS, Henning Andersen Krüger (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-17 fjernes Direktion: Jørgen Skov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-09 fjernes Revisor: Rath & Knudsen Statsautoriserede revisorer interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-30 tilføjes Revisor: Rath & Knudsen Statsautoriserede revisorer interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-30 fjernes Revisor: A/M Regnskabsservice (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egevej 32, 5200 Odense V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Damgade 50, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med etablering af forretninger til personlige pleje. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-15 tilføjes Vedtægter: 2000-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-15 fjernes Bestyrelse: Henning Andersen Krüger (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-15 fjernes Direktion: Henning Andersen Krüger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-30 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Poul Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-02 tilføjes Bestyrelse: Henning Andersen Krüger (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damgade 50, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-02 tilføjes Direktion: Henning Andersen Krüger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-02 tilføjes Hovedbranche: Andet sundhedsvæsen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-02 tilføjes Navne: H-J TRADING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-02 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-02 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-02 tilføjes Revisor: A/M Regnskabsservice (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-02 tilføjes Stiftere: MATH HOLDING ApS, Henning Andersen Krüger (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)