Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Interessenter | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bornholmsgade 3, 1266 København K (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 7, 2200 København N (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-21 tilføjes Vedtægter: 2020-09-21 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-25 tilføjes Bestyrelse: Michael Rohde Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Vedtægter: 2018-12-31 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2018-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 7, 2200 København N (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2018-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@nectaram.com (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2018-04-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2018-04-12 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2017-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 3, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-12-29 tilføjes Vedtægter: 2016-12-29 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2016-04-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-28 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2015-12-28 fjernes Revisor: Rågeleje af 12. august 2021 ApS (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2015-12-28 tilføjes Vedtægter: 2015-12-28 (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2014-12-19 tilføjes Formål: Kommanditselsabets formål er at erhverve, eje og udleje ejendommen 13-19 Buckingham Street, Aylesbury i England, Matr. nr. BM217887. Som led i ovenstående kan kommanditselskabet foretage kapitalplacering i værdipapirer samt andre investeringsformer, som står i naturlig forbindelse med ovenstående formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-19 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af komplementaren eller af samtlige bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-19 tilføjes Vedtægter: 2014-12-19 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2014-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 3, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2014-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bernstorffsvej 128, 2900 Hellerup (offentliggjort 2014-11-20)
Den 2013-05-02 fjernes Bestyrelse: Niels Erik Anqvist (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernstorffsvej 128, 2900 Hellerup (offentliggjort 2014-11-20)
Den 2013-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 2., 2300 København S (offentliggjort 2010-09-10)
Den 2010-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 2., 2300 København S (offentliggjort 2010-09-10)
Den 2010-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 7, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-03-09)
Den 2010-03-26 fjernes Bestyrelse: Christian Balieu Betting (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 7, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-03-09)
Den 2010-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2005-06-08)
Den 2009-05-25 tilføjes Revisor: Rågeleje af 12. august 2021 ApS (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2009-05-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2010-05-17)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-05-19 tilføjes Bestyrelse: Erling Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 fjernes Bestyrelse: Niels Otto Erik Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-21 tilføjes Bestyrelse: Christian Balieu Betting (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2005-06-08)
Den 2005-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2005-05-02)
Den 2003-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2005-05-02)
Den 2003-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2003-03-11)
Den 2003-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2003-03-11)
Den 2003-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2001-08-30)
Den 2001-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2001-08-30)
Den 2001-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 1999-12-15)
Den 2001-03-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 fjernes Revisor: JUUL & PARTNERE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 1999-12-15)
Den 1999-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 16, 1160 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-14 tilføjes Bestyrelse: Niels Otto Erik Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-26 tilføjes Interessenter: AYLESBURY KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-06-26 tilføjes Revisor: Jens Weien Svendsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-20 tilføjes Revisor: JUUL & PARTNERE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-10 fjernes Revisor: Jens Weien Svendsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 16, 1160 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-23 tilføjes Legale ejere: Michael Rohde Nielsen, Gullach Tousgaard, Erling Nielsen, Jean Rikke Gorel, Lasse Erdman Vigh, Søren Bitsch-Lavridsen, Peter Stæhr, Niels Otto Erik Nielsen, Gorm Karstens, Leo Ørtenblad (offentliggjort 2016-08-08)
Den 1997-12-23 tilføjes Navne: K/S AYLESBURY (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-20)
Den 1997-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)