Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1992-07-13 fjernes Navne: H. MEISNER-JENSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Meterbuen 14-16, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-30 fjernes Bestyrelse: Lars Nørby Johansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-30 fjernes Direktion: Frederik Gustav Wedell-Wedellsborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-30 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-10 fjernes Bestyrelse: Torben Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-10 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-03 fjernes Bestyrelse: Claus Erik Amann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-03 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri samt anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af en direktør i forbindelse med et bestyrelsesmedlem eller en anden direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-30 tilføjes Vedtægter: 1990-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1947-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meterbuen 14-16, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1947-03-05 tilføjes Bestyrelse: Claus Erik Amann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1947-03-05 tilføjes Direktion: Frederik Gustav Wedell-Wedellsborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1947-03-05 tilføjes Navne: H. MEISNER-JENSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1947-03-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1947-03-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1947-03-05 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1947-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1947-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)