Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Richard Kenelm Adrian Bennett | 26.11.2007 | 19.08.2019 | direktion |
Thore Andersen | 16.10.2006 | 21.10.2019 | direktion |
Helge Terkel Beyerholm Pedersen | 16.10.2006 | 21.10.2019 | adm. dir |
Inger Margrete Johnsen | 16.10.2006 | 26.11.2007 | direktion |