Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erling Johansen | 15.12.1947 | 07.08.1995 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Dannemann Andersen | 15.12.1947 | 07.08.1995 | bestyrelse |
Henning Riis | 15.12.1947 | 07.08.1995 | bestyrelse |
Kurt Otto Herbert | 15.12.1947 | 07.08.1995 | bestyrelse |
Albrecht Von Heyl | 15.12.1947 | 07.08.1995 | bestyrelse |
Per Vilstrup | 15.12.1947 | 07.08.1995 | personlig_suppleant |
Annmari Djurhuus | 15.12.1947 | 07.08.1995 | personlig_suppleant |
Reinhard Steinmetz | 15.12.1947 | 07.08.1995 | formand |
Hans Peter Ramsøe Nørland | 15.12.1947 | 07.08.1995 | næstformand |
Sanne Westergaard | 15.12.1947 | 16.06.1994 | bestyrelse |
Mads Asser Jeppesen | 15.12.1947 | 16.06.1994 | bestyrelse |
Merethe Fentz Vangsgaard | 15.12.1947 | 16.06.1994 | personlig_suppleant |
Claus Torben Husen | 15.12.1947 | 16.06.1994 | personlig_suppleant |
Marianne Philip | 15.12.1947 | 25.11.1992 | bestyrelse |
Jørgen Grønlund Nielsen | 15.12.1947 | 25.11.1992 | bestyrelse |
Steen Riisgaard | 15.12.1947 | 25.11.1992 | bestyrelse |
Asger Joseph Aamund | 15.12.1947 | 25.11.1992 | formand |
Børge Baundal | 15.12.1947 | 14.06.1990 | bestyrelse |
Marianne Winning | 15.12.1947 | 14.06.1990 | bestyrelse |
Mette Lykke Møller | 15.12.1947 | 14.06.1990 | personlig_suppleant |
Niels Bjørn Hoffmeyer | 15.12.1947 | 14.06.1990 | personlig_suppleant |
Hans Christoffersen | 15.12.1947 | 28.07.1988 | bestyrelse |
Ulrik Høeg | 15.12.1947 | 28.07.1988 | bestyrelse |