Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Direktion | Navne | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Hvidhvask | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Revisor | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-30 tilføjes Kontaktoplysninger: ba-jr@webspeed.dk (offentliggjort 2023-07-30)
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-14 tilføjes Direktion: Birgitte Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-14 fjernes Direktion: Jean Øjscheen Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-14 tilføjes Navne: Birgitte Adellund ApS (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-13 fjernes Navne: JEAN ØJSCHEEN ApS (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-14 tilføjes Vedtægter: 2022-11-14 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-10-25 tilføjes Legale ejere: Birgitte Rasmussen (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-10-25 fjernes Legale ejere: Jean Øjscheen Rasmussen (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-10-25 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Rasmussen (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-10-25 fjernes Reelle ejere: Jean Øjscheen Rasmussen (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejendomme og efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-20 tilføjes Vedtægter: 2017-10-20 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2017-10-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solvængets Alle 5, 2670 Greve (offentliggjort 2012-07-11)
Den 2012-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkebjerg Alle 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansieringsvirksomhed samt køb og salg af værdipapirer. (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2012-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2012-06-22)
Den 2012-07-01 tilføjes Navne: JEAN ØJSCHEEN ApS (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2012-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Vedtægter: 2012-07-01 (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-30 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2012-06-30 fjernes Navne: SKRÆDDEREN JEAN RASMUSSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-28 fjernes Revisor: GV Revision, registreret revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Herretøjsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebjerg Alle 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-11 tilføjes Direktion: Jean Øjscheen Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-11-14)
Den 1998-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-11 tilføjes Hovedbranche: Herretøjsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-11 tilføjes Legale ejere: Jean Øjscheen Rasmussen (offentliggjort 2022-11-16)
Den 1998-11-10 fjernes Legale ejere: Jean Øjscheen Rasmussen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 1998-11-11 tilføjes Navne: SKRÆDDEREN JEAN RASMUSSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-11 tilføjes Reelle ejere: Jean Øjscheen Rasmussen (offentliggjort 2022-11-16)
Den 1998-11-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-11 tilføjes Revisor: GV Revision, registreret revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-11 tilføjes Stiftere: Jean Øjscheen Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Legale ejere: Jean Øjscheen Rasmussen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)