Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkagervej 14, 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-25 fjernes Navne: THORUP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-09-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-25 fjernes Revisor: OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-25 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 fjernes Direktion: Søren Thorup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-06 tilføjes Navne: THORUP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-05 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4848 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-05 tilføjes Direktion: Søren Thorup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-05 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier eller andre kapitalandele, herunder anden form for pasis investering samt anden hermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-05 tilføjes Revisor: OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-05 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-05 tilføjes Vedtægter: 1999-03-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkagervej 14, 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4848 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)