Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 4, 1. tv., 1608 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-09 fjernes Direktion: Per Gaden Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-09 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-09 fjernes Navne: TOTANIC ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-01-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-09 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-20 tilføjes Navne: TOTANIC ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-19 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4819 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-19 tilføjes Direktion: Per Gaden Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-19 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel,service,industri og finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-19 tilføjes Vedtægter: 1999-01-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 4, 1. tv., 1608 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4819 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)