Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Binavne | ||||
Formål | Kapital | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Legale ejere | ||||
Revision fravalgt | Kapitalvaluta | Navne | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Sølvsten Thomsen (formand) (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-01 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Lindeborg Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-01 tilføjes Direktion: Mogens Glad (direktør) (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-01 fjernes Direktion: Poul Erik Lindeborg Johansen (direktør) (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-02-28 fjernes Bestyrelse: Mogens Glad (formand) (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-26 tilføjes Binavne: Angel Scandinavia A/S, Angel Press A/S (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med distribution og udlejning af film,- og videoproduktioner samt hvad der, efter bestyrelsens skøn, står i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-19 tilføjes Vedtægter: 2021-10-19 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 43, kl. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Blomstervænget 52, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 tilføjes Hjemmeside: https://www.angelfilms.dk/ (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 tilføjes Kontaktoplysninger: adm@angelfilms.dk (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Sølvsten Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2020-06-01 fjernes Bestyrelse: Tine Mosegaard Svendsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-31 tilføjes Bestyrelse: Tine Mosegaard Svendsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2018-08-31 fjernes Bestyrelse: Mogens Fries Lind (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 fjernes Reelle ejere: Poul Erik Lindeborg Johansen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-12-20 tilføjes Bestyrelse: Mogens Fries Lind (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2010-12-20 fjernes Bestyrelse: Lisbet Stolberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-15 tilføjes Bestyrelse: Lisbet Stolberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-15 fjernes Bestyrelse: Per Neumann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Distribution af film, video- og tv-programmer (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Film- og videoformidling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blomstervænget 52, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2006-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 43, 2100 København Ø (offentliggjort 2002-10-08)
Den 2006-05-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med distribution og udlejning af fil,- og videoproduktioner samt hvad der, efter bestyrelsens skøn, står i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2006-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-16 tilføjes Vedtægter: 2006-05-16 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-17 tilføjes Legale ejere: ANGEL FILMS A/S (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 43, 2100 København Ø (offentliggjort 2002-10-08)
Den 2002-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 13, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-08 tilføjes Direktion: Poul Erik Lindeborg Johansen (direktør) (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2002-07-08 fjernes Direktion: Mogens Glad (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-10-17 tilføjes Bestyrelse: Per Neumann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-17 fjernes Bestyrelse: Carl-Fredrik Olof Vogel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-17 tilføjes Direktion: Mogens Glad (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-17 fjernes Direktion: Carl-Fredrik Olof Vogel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2001-10-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-17 tilføjes Navne: ANGEL DISTRIBUTION A/S (offentliggjort 2001-10-26)
Den 2001-10-16 fjernes Navne: ANGEL DISTRIBUTION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-10-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2001-10-26)
Den 2001-10-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Reelle ejere: Poul Erik Lindeborg Johansen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-09 tilføjes Navne: ANGEL DISTRIBUTION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-08 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4798 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-08 tilføjes Bestyrelse: Poul Erik Lindeborg Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-07)
Den 1999-01-08 tilføjes Revisor: ODB AF 5/12 2000 STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-08 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-08 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 13, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Bestyrelse: Carl-Fredrik Olof Vogel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-09-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Hovedbranche: Film- og videoformidling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4798 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-09-01 tilføjes Reelle ejere: Mogens Glad (offentliggjort 2023-12-19)
Den 1998-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)