Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen 1, 1570 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-19 fjernes Bestyrelse: Kristian Østergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-19 fjernes Direktion: Solvejg Skovgaard Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-19 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-19 fjernes Navne: AL IRLAND II A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-08-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-19 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-01 tilføjes Direktion: Solvejg Skovgaard Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-01 fjernes Direktion: Otto Sparre Hjorthøj (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-17 tilføjes Navne: AL IRLAND II A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-02-16 fjernes Navne: A/S PSE 17 NR. 1098 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-02-16 tilføjes Bestyrelse: Kristian Østergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-16 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-16 tilføjes Direktion: Otto Sparre Hjorthøj (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-16 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansiel virksomhed og tilbyde finansielle serviceydelser samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-16 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-16 tilføjes Vedtægter: 1999-02-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen 1, 1570 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Navne: A/S PSE 17 NR. 1098 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)