Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jørgen Christian Rasmussen(virk.: 7) | 33,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % |
Gorm Christian Friis Clausen(virk.: 41) | 9,76 % | 12,20 % | 14,63 % | 24,39 % |
Hedayat Vafadar(virk.: 6) | 16,67 % | 33,33 % | 50,00 % | 83,33 % |
James Rene Christensen(virk.: 18) | 44,44 % | 50,00 % | 66,67 % | 88,89 % |
Patricia Toby Aagreen(virk.: 3) | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 66,67 % |
Pct. | 21,78 % | 28,89 % | 35,55 % | 50,22 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Hedayat Vafadar | ||
Jørgen Christian Rasmussen | 31.05.2010 | Carl Bernhards Vej 5, 1817 Frederiksberg C |
Gorm Christian Friis Clausen | 12.08.2013 | Revelhøjvej 18, 8200 Aarhus N |
Patricia Toby Aagreen |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
17.12.1999 | 5,02 (km) | Gl. Kongevej 107, 1850 Frederiksberg C | Store Kongensgade 95, 1264 København K |
20.09.2004 | 1,85 (km) | Store Kongensgade 95, 1264 København K | Rosengården 4, 1174 København K |
18.02.2005 | 0,61 (km) | Rosengården 4, 1174 København K | Kompagnistræde 2, 1208 København K |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 18.03.2015 og angivet som gældende fra 19.01.1999 (3271 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
bidex IVS | 36716797 |
bid for bid | 34098050 |
Bid for Bid | 41162376 |
BID Holding ApS | 40825207 |
BIDINGER A/S | 27528430 |
BIDLET A/S | 24983579 |
Bidmanager / UHNW Research v/Andre Rossmann | 26517788 |
Bid Ninja ApS | 38351524 |
Bidol Holding ApS | 40520643 |
Bidou Danmark IVS | 40117806 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jørgen Christian Rasmussen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Gorm Christian Friis Clausen(virk.: 41) Ikke aktiv i virksomheden. | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 |
Hedayat Vafadar(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
James Rene Christensen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Patricia Toby Aagreen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 33 % | 0 % | 3 % | 48 % | 13 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jørgen Christian Rasmussen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 7 | 0 | 2 |
Gorm Christian Friis Clausen(virk.: 41) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 4 | 1 | 36 |
Hedayat Vafadar(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 5 | 1 | 1 |
James Rene Christensen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 16 | 0 | 0 |
Patricia Toby Aagreen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sum | 12 | 34 | 2 | 41 |
Pct. | 13 % | 38 % | 2 % | 46 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |