Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2005-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Fennebakken 221, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-24 fjernes Direktion: Shuzo Konishi (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-24 fjernes Navne: DANISH FOOD INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-02-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-24 fjernes Stiftere: ADVOKATERNE HUUSE & TORDRUP I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-27 tilføjes Navne: DANISH FOOD INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-05-26 fjernes Navne: PHS 475 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-05-26 tilføjes Direktion: Shuzo Konishi (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-26 fjernes Direktion: Peter Huuse Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive international handel med fødevare. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-26 fjernes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-26 tilføjes Vedtægter: 1999-05-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fennebakken 221, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-02 tilføjes Direktion: Peter Huuse Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Navne: PHS 475 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Stiftere: ADVOKATERNE HUUSE & TORDRUP I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)