Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygaden 20, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-11-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af andre etårige afgrøder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-31 fjernes Navne: KARENSMINDE AALBORG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2011-03-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 fjernes Revisor: Agri Nord (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 fjernes Stiftere: Advokatfirmaet Børge Nielsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er landbrugdrift, handel og investering i fast ejendom, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-14 tilføjes Vedtægter: 2010-07-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-14 fjernes Direktion: Erik Nørgaard-Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af andre etårige afgrøder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Agerbrug i øvrigt (offentliggjort 2003-10-22)
Den 2003-10-01 tilføjes Hovedbranche: Agerbrug i øvrigt (offentliggjort 2003-10-22)
Den 2003-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-12 tilføjes Navne: KARENSMINDE AALBORG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-12-11 fjernes Navne: ABN NR. 340 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-12-11 tilføjes Direktion: Erik Nørgaard-Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-11 fjernes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-11 tilføjes Revisor: Agri Nord (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-11 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 20, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-09 tilføjes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-11-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-09 tilføjes Navne: ABN NR. 340 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-11-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-09 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-09 tilføjes Stiftere: Advokatfirmaet Børge Nielsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)