Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse |
Den 2009-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Houtvedbakken 8, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-30 fjernes Direktion: Thomas Peter Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 fjernes Hovedbranche: Udsavning og høvling af træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-30 fjernes Navne: DANSK TRÆELEMENT OUE SAVVÆRK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 fjernes Stiftere: ALKMNWA AF 15.10.2008 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udsavning og høvling af træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Savværker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Houtvedbakken 8, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stubberupvej 18, 9500 Hobro (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stubberupvej 18, 9500 Hobro (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stubberupvej 18, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er Produktion af træelementer til byggeri,handel og i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 140.703,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-10 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-10 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-10 tilføjes Vedtægter: 2003-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-22 tilføjes Navne: DANSK TRÆELEMENT OUE SAVVÆRK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-21 fjernes Navne: DANSK TRÆELEMENT OUE SAVVÆRK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-22 fjernes Bestyrelse: Flemming Nymark Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-05 tilføjes Navne: DANSK TRÆELEMENT OUE SAVVÆRK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-04 fjernes Navne: SALKMN 188 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 fjernes Direktion: Laurits Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 fjernes Revisor: Gert Egon Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 fjernes Stiftere: ALKMNWA AF 15.10.2008 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-12 tilføjes Bestyrelse: Flemming Nymark Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-12 tilføjes Direktion: Thomas Peter Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-12 fjernes Direktion: Laurits Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-12 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-12 fjernes Revisor: Gert Egon Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stubberupvej 18, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-01 tilføjes Direktion: Laurits Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-01 tilføjes Hovedbranche: Savværker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-01 tilføjes Navne: SALKMN 188 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-01 tilføjes Revisor: Gert Egon Sørensen, Gert Egon Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-01 tilføjes Stiftere: ALKMNWA AF 15.10.2008 A/S, ALKMNWA AF 15.10.2008 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)