Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse |
Den 2013-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nedergade 35, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2013-12-18 fjernes Bestyrelse: Lise Barfoed (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 fjernes Direktion: Frederik Barfoed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2013-12-18 fjernes Navne: CAMILLA BARFOED EJENDOMME ApS (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2013-12-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2013-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 tilføjes Navne: CAMILLA BARFOED EJENDOMME ApS (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2013-11-28 fjernes Navne: CAMILLA BARFOED EJENDOMME A/S (offentliggjort 2013-12-06)
Den 2013-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 tilføjes Vedtægter: 2013-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2013-11-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-12-06)
Den 2012-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nedergade 35, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2012-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nedergade 35, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2007-01-02)
Den 2012-05-28 fjernes Bestyrelse: Camilla Barfoed (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-08 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-01-06)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nedergade 35, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2007-01-02)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nedergade 35, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-01 tilføjes Direktion: Jørn Beier (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-01-06)
Den 2004-09-30 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2005-01-06)
Den 2003-01-20 tilføjes Bestyrelse: Camilla Barfoed (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-20 tilføjes Navne: CAMILLA BARFOED EJENDOMME A/S (offentliggjort 2013-12-06)
Den 2003-01-19 fjernes Navne: CAMILLA BARFOED EJENDOMME ApS (offentliggjort 2002-11-04)
Den 2003-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-12-06)
Den 2003-01-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-20 fjernes Direktion: Frederik Barfoed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-20 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-20 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-10-24 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2005-01-06)
Den 2002-10-23 fjernes Hovedbranche: Sol-, motions- og helsecentre mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-24 tilføjes Navne: CAMILLA BARFOED EJENDOMME ApS (offentliggjort 2002-11-04)
Den 2002-10-23 fjernes Navne: TANNING SOL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 152.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 151.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 425.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-14 tilføjes Navne: TANNING SOL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-04-13 fjernes Navne: PBH 26.653 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-04-13 tilføjes Direktion: Frederik Barfoed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-13 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-13 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S, ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-13 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nedergade 35, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-01 tilføjes Hovedbranche: Sol-, motions- og helsecentre mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-01 tilføjes Navne: PBH 26.653 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS, PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)