Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2007-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Frodesgade 60, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-27 fjernes Direktion: Finn Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 fjernes Hovedbranche: Isoleringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-27 fjernes Navne: FINN NIELSEN'S EFTF. ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2007-08-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET 5R ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-21 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET 5R ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-21 fjernes Revisor: HKS FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-10 tilføjes Navne: FINN NIELSEN'S EFTF. ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-04-09 fjernes Navne: PBH 26.644 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-04-09 tilføjes Direktion: Finn Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-09 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og entreprenørvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-09 tilføjes Revisor: HKS FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-09 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-09 tilføjes Vedtægter: 1999-04-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frodesgade 60, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-01 tilføjes Hovedbranche: Isoleringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-01 tilføjes Navne: PBH 26.644 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)