Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2003-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2003-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2003-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Klakring Stationsvej 5-7, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2003-05-27 fjernes Binavne: LILLEBÆLT HUSE A/S (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2003-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-09-30 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2003-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-11-01 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2003-05-27 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2003-05-27 fjernes Navne: HOSBY A/S (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2003-05-27 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2003-05-27 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2003-05-27 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2003-05-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2000-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-11 fjernes Bestyrelse: Preben Holmboe (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2000-10-11 fjernes Direktion: Bent Michael Lindgreen Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2000-10-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-25 tilføjes Bestyrelse: Peter Aandahl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2000-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, producere, opføre, sælge og markedsføre præfabrikerede huse og byggeelementer i Danmark og i udlandet og at investere i erhvervsvirksomheder, herunder entreprenør- og byggevirksomhed samt i aktiviteter i forbindelse hermed. Selskabet kan investere såvel i ejerkapital som lånekapital til sådanne virksomheder. (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2000-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2000-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2000-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af em direktør og to medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2000-05-25 tilføjes Vedtægter: 2000-05-25 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-12 tilføjes Bestyrelse: Bent Michael Lindgreen Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-03 fjernes Bestyrelse: Jens Belling (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-08 tilføjes Direktion: Bent Michael Lindgreen Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1999-04-08 fjernes Direktion: Dieter Prahm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-06 tilføjes Navne: HOSBY A/S (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1999-03-05 fjernes Navne: SLP 11.464 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-05 tilføjes Bestyrelse: Jens Belling (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-05 fjernes Bestyrelse: Stephan Muurholm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-05 tilføjes Direktion: Dieter Prahm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-05 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 1999-03-05 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klakring Stationsvej 5-7, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1998-11-01 tilføjes Bestyrelse: Stephan Muurholm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-01 tilføjes Binavne: LILLEBÆLT HUSE A/S (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1998-11-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-09-30 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1998-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-11-01 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1998-11-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1998-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-01 tilføjes Navne: SLP 11.464 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-11-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1998-11-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1998-11-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1998-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1998-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-17)