Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Banegraven 18, 3550 Slangerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-24 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2005-08-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-24 fjernes Navne: THOMAS A. HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-24 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-24 fjernes Stiftere: Niels Thomas Andreassen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-16 fjernes Direktion: Niels Thomas Andreassen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banegraven 18, 3550 Slangerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Banegraven 18, 3550 Slangerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-11 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2005-08-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-25 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-08 fjernes Revisor: ELSTED REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banegraven 18, 3550 Slangerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-14 tilføjes Direktion: Niels Thomas Andreassen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er holding- og investeringsirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-14 tilføjes Navne: THOMAS A. HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-14 tilføjes Revisor: ELSTED REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-14 tilføjes Stiftere: Niels Thomas Andreassen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-14 tilføjes Vedtægter: 1998-10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)