Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | Vedtægter | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Løngangsgade 40, 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-06-26 (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-22 fjernes Legale ejere: Frits Einar Gramstrup Larsen (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-22 fjernes Navne: FEB af 29. august 2022 ApS (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-22 fjernes Reelle ejere: Frits Einar Gramstrup Larsen (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-22 fjernes Stiftere: Frits Einar Gramstrup Larsen (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2022-11-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2022-11-20 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2022-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2022-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-21 fjernes Direktion: Frits Einar Gramstrup Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-08-29 tilføjes Navne: FEB af 29. august 2022 ApS (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2022-08-28 fjernes Navne: GRAMSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-29 tilføjes Vedtægter: 2022-08-29 (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere aktier og anparter (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2014-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller den samlede direktion i forening (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2014-05-30 tilføjes Vedtægter: 2014-05-30 (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2014-05-30 fjernes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 1999-11-26)
Den 2003-06-05 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-05 fjernes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-26 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 1999-11-26)
Den 1999-11-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løngangsgade 40, 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-07-01)
Den 1998-06-26 tilføjes Direktion: Frits Einar Gramstrup Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 1998-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2023-07-01)
Den 1998-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-06-26 (offentliggjort 2023-07-01)
Den 1998-06-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2023-07-01)
Den 1998-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-01)
Den 1998-06-26 tilføjes Legale ejere: Frits Einar Gramstrup Larsen (offentliggjort 2023-07-01)
Den 1998-06-26 tilføjes Navne: GRAMSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2022-09-07)
Den 1998-06-26 tilføjes Reelle ejere: Frits Einar Gramstrup Larsen (offentliggjort 2023-07-01)
Den 1998-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-01)
Den 1998-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-01)
Den 1998-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-01)
Den 1998-06-26 tilføjes Stiftere: Frits Einar Gramstrup Larsen (offentliggjort 2023-07-01)
Den 1998-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-01)
Den 1998-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-24)
Den 1998-06-23 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)