Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Ove Hansen | 14.10.1998 | 04.10.2022 | direktør |
Nijole Hansen | 14.10.1998 | 16.11.1998 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Ove Hansen | 14.10.1998 | 19.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jørgen Munk | 14.10.1998 | 19.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
Nijole Hansen | 14.10.1998 | 19.08.2013 | bestyrelsesmedlem |