Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Bagsværdvej 209, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 fjernes Hovedbranche: Indretningsarkitekter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-05 fjernes Navne: BRANDSTRUP DESIGN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 fjernes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 fjernes Stiftere: Nina Brandstrup Frithioff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 fjernes Bestyrelse: Jan Frithioff (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 fjernes Direktion: Nina Brandstrup Frithioff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bagsværdvej 209, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Trommesalen 4, 1614 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og produktion med designopgaver, og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-07 tilføjes Vedtægter: 2003-05-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-07 fjernes Kontaktoplysninger: info@multiform-kbh.dk (offentliggjort 2001-08-29)
Den 2003-04-11 tilføjes Navne: BRANDSTRUP DESIGN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-10 fjernes Navne: MULTIFORM KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Indretningsarkitekter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Indretningsarkitekter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@multiform-kbh.dk (offentliggjort 2001-08-29)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-22 tilføjes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-22 fjernes Revisor: HELMO MADSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trommesalen 4, 1614 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-25 tilføjes Bestyrelse: Jan Frithioff (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Direktion: Nina Brandstrup Frithioff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Hovedbranche: Indretningsarkitekter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Navne: MULTIFORM KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Revisor: HELMO MADSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Stiftere: Nina Brandstrup Frithioff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)