Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2007-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HENRIK WESSEL A/S , AMAGER. (offentliggjort 2015-05-03)
Den 2008-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HENRIK WESSEL A/S , ØSTERBRO. (offentliggjort 2015-05-03)
Den 2011-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HENRIK WESSEL A/S , KGS. LYNGBY. (offentliggjort 2015-05-03)
Den 2012-05-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HENRIK WESSEL EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-05-03)
Den 2020-02-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amager Strandvej 182, 2300 København S (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Borrelyngen 9, 2770 Kastrup (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2011-01-30 tilføjes Revisor: LPOG ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-01 fjernes Revisor: Niels Lynge Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-07-07)
Den 2007-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-21 tilføjes Vedtægter: 2007-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-07-07)
Den 1998-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borrelyngen 9, 2770 Kastrup (offentliggjort 2016-02-23)
Den 1998-11-10 tilføjes Direktion: Henrik Wessel Funke Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-11-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-10 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-10 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-10 tilføjes Legale ejere: Henrik Wessel Funke Hansen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 1998-11-10 tilføjes Navne: HENRIK WESSEL HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-10 tilføjes Reelle ejere: Henrik Wessel Funke Hansen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 1998-11-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1998-11-10 tilføjes Revisor: Niels Lynge Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-10 tilføjes Stiftere: Henrik Wessel Funke Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)