Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Christensen | 01.09.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jes Engelund Hansen | 30.08.2019 | 30.09.2020 | direktør |
Jesper Nybo Andersen | 01.05.2000 | 04.09.2017 | direktør |
Hans Finderup | 31.05.1999 | 30.04.2001 | direktør |
Knud-Erik Bornhardt | 11.03.1999 | 01.11.2001 | adm. dir |
Jørgen Byriel | 04.08.1998 | 11.03.1999 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Azib Mohammad Banaras | 03.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Per Møller-Jensen | 01.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Hoppe Christensen | 16.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anna-Lena Kristina Öberg Högsta | 01.10.2021 | formand |
Lars Brammer Nejrup | 27.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kristina Møberg Jensen | 27.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Per Christensen | 10.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anette Andersen | 01.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marie Angelika Dorf Jaklinder | 14.03.2022 | 15.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ingeborg Nordviken Kristiansen | 01.10.2021 | 16.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Eva Elisabeth Aspengren | 30.08.2019 | 14.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Maria Hillevi Elisabeth Lindfelt | 30.08.2019 | 01.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jan Magnus Meyer | 30.08.2019 | 01.10.2021 | formand |
Jes Engelund Hansen | 30.08.2019 | 30.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bent Ejnar Juul Simonsen | 10.07.2019 | 30.08.2019 | formand |
Aikaterini Tsitonaki | 01.03.2019 | 27.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Frank Sander Nielsen | 28.09.2017 | 27.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Bredvig Bjørnskov | 01.12.2016 | 01.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mads Ventzel | 01.12.2016 | 28.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Henze Tomdrup | 30.09.2016 | 29.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Christian Herskind Jørgensen | 30.05.2016 | 30.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Brinch Madsen | 26.02.2015 | 30.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Nybo Andersen | 07.04.2014 | 10.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lars Johansson | 02.09.2013 | 10.07.2019 | formand |
Bent Ejnar Juul Simonsen | 02.09.2013 | 09.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Frants Erich Bernstorff-Gyldensteen | 24.06.2013 | 02.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Annette Rye Larsen | 03.09.2010 | 07.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Anne Steensen Blicher | 15.06.2010 | 01.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Sara Bugge Ploug | 01.09.2008 | 01.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bischoff | 01.09.2008 | 30.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Lars Christian Hjørnholt | 01.02.2008 | 31.08.2008 | bestyrelsesmedlem |
Peter Høstgaard-Jensen | 23.05.2007 | 03.09.2010 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Loer Linderoth | 30.04.2006 | 31.08.2008 | bestyrelsesmedlem |
Ole Neerup-Jensen | 05.04.2005 | 01.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Frants Erich Bernstorff-Gyldensteen | 10.01.2004 | 03.09.2010 | bestyrelsesmedlem |
Peter Skak Olufsen | 10.01.2004 | 23.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jonna Nielsen | 06.02.2003 | 04.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Jonna Nielsen | 06.02.2003 | 06.02.2003 | suppleant |
Carsten With Thygesen | 17.04.2002 | 09.01.2004 | bestyrelsesmedlem |
Bent Ejnar Juul Simonsen | 17.04.2002 | 09.01.2004 | bestyrelsesmedlem |
Per Møller-Jensen | 01.01.2001 | 30.04.2006 | bestyrelsesmedlem |
Allan Nielsen | 01.01.2001 | 05.02.2003 | bestyrelsesmedlem |
Helen Andersen | 01.01.2001 | 05.02.2003 | suppleant |
Poul Erik Schou-Pedersen | 21.04.1999 | 16.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
Henning Hummelmose | 21.04.1999 | 16.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
Niels Groth | 11.03.1999 | 30.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
Peter Skak Olufsen | 11.03.1999 | 21.04.1999 | bestyrelsesmedlem |
Frants Erich Bernstorff-Gyldensteen | 11.03.1999 | 21.04.1999 | bestyrelsesmedlem |
Ove Kloch | 01.01.1999 | 24.06.2013 | formand |
Michael Egede Budtz | 04.08.1998 | 11.03.1999 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Skovlund | 04.08.1998 | 11.03.1999 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Møgelmose | 04.08.1998 | 11.03.1999 | bestyrelsesmedlem |
Vagn Thorup | 04.08.1998 | 11.03.1999 | bestyrelsesmedlem |