Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Navne | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-09 tilføjes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-09-09 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-13)
Den 1998-10-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORDIC BUSINESS AIRCRAFT ApS. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2022-02-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-18 tilføjes Legale ejere: Susanna Glamann (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-18 tilføjes Reelle ejere: Susanna Glamann (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-05-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-01 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2015-01-01 fjernes Revisor: ANKJÆR-JENSEN, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-04 tilføjes Revisor: ANKJÆR-JENSEN, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-04 fjernes Revisor: ANKJÆR-JENSEN ApS, REVISOR, CAND.JUR. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-10 tilføjes Revisor: ANKJÆR-JENSEN ApS, REVISOR, CAND.JUR. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-10 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter eller aktier i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-19 tilføjes Vedtægter: 1999-05-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Navne: GLAMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-12-31 fjernes Navne: KM 720 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-12-30 tilføjes Direktion: Martin Mikael Glamann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-12-30 fjernes Direktion: Jørgen Byriel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-12-30 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kratvænget 6, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-05 tilføjes Direktion: Jørgen Byriel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-05 tilføjes Legale ejere: Martin Mikael Glamann (offentliggjort 2019-01-03)
Den 1998-10-05 tilføjes Navne: KM 720 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-05 tilføjes Reelle ejere: Martin Mikael Glamann (offentliggjort 2019-01-03)
Den 1998-10-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1998-10-05 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-05 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)