Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | xbrl | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | ||||
Formål | Revisor | Tegningsregel | Direktion | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Kontaktoplysninger |
Den 2024-07-18 tilføjes Bestyrelse: Gianluca Guido (formand) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-07-18 fjernes Bestyrelse: Piero Marotta (formand) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Metrovej 3, 2300 København S (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Metrovej 3, 2300 København S (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-04-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 tilføjes Bestyrelse: Lars Jeppsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-31 fjernes Bestyrelse: Mikael Germano Farina (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Metrovej 3, 2300 København S (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Metrovej 3, 2300 København S (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-02-20 tilføjes Vedtægter: 2023-02-20 (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2022-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Metrovej 3, 2300 København S (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2022-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Metrovej 3, 2300 København S (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Metrovej 3, 2300 København S (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Metrovej 3, 2300 København S (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 tilføjes Bestyrelse: Mogens Allan Lauridsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2020-11-30 fjernes Bestyrelse: Michael Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-05-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-21 tilføjes Bestyrelse: Mikael Germano Farina (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2019-03-21 fjernes Bestyrelse: Mogens Allan Lauridsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-17 fjernes Bestyrelse: Emanuele De Santis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Hjemmeside: www.metroservice.dk (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-09-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2017-09-01 fjernes Bestyrelse: Dan Weber Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-15 tilføjes Bestyrelse: Emanuele De Santis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2017-03-15 fjernes Bestyrelse: Ole Griebel Jensen Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-03-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-14 tilføjes Bestyrelse: Ole Griebel Jensen Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2015-04-14 fjernes Bestyrelse: Thomas Greve (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-13 fjernes Bestyrelse: Carlo Bianco (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at varetage drift og vedligeholdelse af offentlig transport i Danmark samt andre aktiviteter relateret hertil. (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-14 tilføjes Vedtægter: 2015-04-14 (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-27 fjernes Bestyrelse: Alberto Pianta (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-04-25)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-27 tilføjes Bestyrelse: Alberto Pianta (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-27 fjernes Bestyrelse: Arrigo Emilio Giana (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-11 tilføjes Bestyrelse: Mogens Allan Lauridsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-11 fjernes Bestyrelse: Hans-Peter Scharling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at varetage driften og vedligeholdelsen af Metroen i København samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2008-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med formanden eller næstformanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-05-20 tilføjes Vedtægter: 2008-05-20 (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2008-04-10 tilføjes Bestyrelse: Hans-Peter Scharling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-10 fjernes Bestyrelse: John Lundbjerg Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-26 tilføjes Bestyrelse: Ettore Maria Kluzer (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-29 fjernes Direktion: Michael John Georgiou (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Direktion: Claudio Cassarino (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Bestyrelse: Arrigo Emilio Giana (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 fjernes Bestyrelse: Søren Holm (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: S-togstrafik, metro og andre nærbaner (offentliggjort 2014-07-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Legale ejere: International Metro Service S.r.l. (offentliggjort 2015-01-30)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: S-togstrafik, metro og anden sporbaseret trafik (offentliggjort 2003-02-05)
Den 2007-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Metrovej 3, 2300 København S (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 101, 2300 København S (offentliggjort 2001-12-04)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-12 tilføjes Bestyrelse: David George Stickland (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-12 fjernes Bestyrelse: Peter Schacke Lindsby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-17 tilføjes Bestyrelse: Anthony Daniel Thomas (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-17 tilføjes Bestyrelse: Douglas Gillespie (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-17 fjernes Bestyrelse: Michael Lockyear (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-01 tilføjes Direktion: Michael John Georgiou (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-02-28 fjernes Direktion: Anthony Daniel Thomas (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-25 tilføjes Bestyrelse: Christopher Ronald Screech (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-25 fjernes Bestyrelse: Adrian Paul Harrison (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-07 tilføjes Bestyrelse: Even Holde Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-31 fjernes Bestyrelse: Mette Normann Hindsbøl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: kundeservice@m.dk (offentliggjort 2004-06-17)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-08 tilføjes Kontaktoplysninger: kundeservice@m.dk (offentliggjort 2004-06-17)
Den 2004-05-11 tilføjes Direktion: Anthony Daniel Thomas (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-11 fjernes Direktion: Roald Bruno Størum (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-04-15 tilføjes Bestyrelse: John Howard Taylor (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-04-15 fjernes Bestyrelse: James Regnald Gates (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-16 tilføjes Bestyrelse: Adrian Paul Harrison (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-10-16 fjernes Bestyrelse: Mun Fook Loh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-24 fjernes Bestyrelse: Johnny Børge Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-07-14 tilføjes Bestyrelse: Mette Normann Hindsbøl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-07-24 fjernes Direktion: Per Henriksen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-07-14 tilføjes Direktion: Roald Bruno Størum (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-16 tilføjes Bestyrelse: James Regnald Gates (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-04-16 fjernes Bestyrelse: Paul Synnott (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: S-togstrafik, metro og anden sporbaseret trafik (offentliggjort 2003-02-05)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Bus- og S-togstrafik mv., rutefart (offentliggjort 2001-12-12)
Den 2002-12-06 tilføjes Bestyrelse: Søren Holm (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-06 fjernes Bestyrelse: Paul Wren (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-04 fjernes Bestyrelse: Darryn Stanley Gibson (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-10-01 tilføjes Direktion: Michael Lyng Strange (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-10-01 fjernes Direktion: Michael Lyng Strange (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-31 fjernes Direktion: Alastair Richards (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 101, 2300 København S (offentliggjort 2001-12-04)
Den 2001-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørestad Boulevard 101, 2300 København S (offentliggjort 1999-11-19)
Den 2001-10-15 tilføjes Bestyrelse: Darryn Stanley Gibson (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-15 fjernes Bestyrelse: William Roxby Robson (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-16 tilføjes Bestyrelse: Ole Lenarth Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-07-16 fjernes Bestyrelse: Iestyn Milton Williams (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-23 tilføjes Bestyrelse: Paul Wren (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-04-23 fjernes Bestyrelse: Eigil Koop (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-03 fjernes Bestyrelse: Stephen Edwin Gibbs (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørestad Boulevard 101, 2300 København S (offentliggjort 1999-11-19)
Den 1999-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandlodsvej 3, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)