Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-15 fjernes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-01 tilføjes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2016-06-30 fjernes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2014-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahornlunden 15, 5. 2., 4000 Roskilde (offentliggjort 2014-01-10)
Den 2014-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahornlunden 15, 2., 4000 Roskilde (offentliggjort 2014-01-10)
Den 2013-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahornlunden 15, 2., 4000 Roskilde (offentliggjort 2014-01-10)
Den 2013-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hejrevej 16, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2011-11-21 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2011-11-21 fjernes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-11 tilføjes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-11 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-05-22)
Den 2006-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hejrevej 16, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2006-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Ventrupvej 13, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er udelukkende at eje aktier og anparter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-21 tilføjes Vedtægter: 2006-02-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-05 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-05 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-05-22)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ventrupvej 13, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-07 tilføjes Direktion: Niels Fiskers (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-07 tilføjes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-07 tilføjes Legale ejere: Niels Fiskers (offentliggjort 2015-06-15)
Den 1998-10-07 tilføjes Navne: FISKERS DENTAL SERVICE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-07 tilføjes Reelle ejere: Niels Fiskers (offentliggjort 2017-10-10)
Den 1998-10-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-15)
Den 1998-10-07 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-07 tilføjes Stiftere: Niels Fiskers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)