Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 12, 7600 Struer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-03 fjernes Bestyrelse: Bente Toft Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-03 fjernes Direktion: Peter Thorsted Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-03 fjernes Navne: KAJAKBYGGERIET STRUER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-03 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-03 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-03 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-05 fjernes Revisor: Hans Henrik Sattrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-26 tilføjes Vedtægter: 1992-12-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-28 fjernes Bestyrelse: Gerhard Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-27 fjernes Bestyrelse: Hanne Thorsted Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 12, 7600 Struer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-17 tilføjes Bestyrelse: Hanne Thorsted Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-17 tilføjes Direktion: Peter Thorsted Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-17 tilføjes Navne: KAJAKBYGGERIET STRUER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-17 tilføjes Revisor: Hans Henrik Sattrup, PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)