Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 8981 Spentrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-10 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-10 fjernes Navne: J.H. EJENDOMME A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-10 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Bent Frederiksens Eftf (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-10 fjernes Stiftere: John Haderslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-11 fjernes Bestyrelse: John Haderslev (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-11 fjernes Direktion: John Haderslev (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 8981 Spentrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 8981 Spentrup (offentliggjort 1999-11-11)
Den 2005-04-07 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Bent Frederiksens Eftf (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-07 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BENT FREDERIKSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-06 tilføjes Bestyrelse: Inge Haderslev (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-06 fjernes Bestyrelse: Mogens Gurre (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-31 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-30 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og produktionsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 tilføjes Navne: J.H. EJENDOMME A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-09 fjernes Navne: J.H. PROCES-INDUSTRI A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 tilføjes Vedtægter: 2003-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 8981 Spentrup (offentliggjort 1999-11-11)
Den 1999-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 39, 8981 Spentrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 39, 8981 Spentrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-20 tilføjes Bestyrelse: Mogens Gurre (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 tilføjes Direktion: John Haderslev (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 tilføjes Navne: J.H. PROCES-INDUSTRI A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BENT FREDERIKSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 tilføjes Stiftere: John Haderslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)