Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Direktion | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rovsingsgade 88, 2200 København N (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2005-11-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DAUGAARD EJENDOMSINVEST ApS. (offentliggjort 2015-06-13)
Den 2006-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DAUGAARD BILER A/S. (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2007-06-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Investeringsselskabet Wica ApS. (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2012-10-30 sletter virksomheden Ejerskaber: SB BRANDS ApS. (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2014-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MHOUSING ApS. (offentliggjort 2015-06-13)
Den 2014-04-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Boliga Gruppen A/S. (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2015-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Selskabet af 1/7-2002 ApS. (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2015-04-21 sletter virksomheden Ejerskaber: reel invest I p/s. (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2015-11-05 sletter virksomheden Ejerskaber: reel invest I p/s. (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2015-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: NV 42-44 Holding ApS. (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2016-07-06 sletter virksomheden Ejerskaber: NG 35-37 Holding ApS. (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-09-21 sletter virksomheden Ejerskaber: reel invest I p/s. (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-09-23 sletter virksomheden Ejerskaber: NG 35-37 Holding ApS. (offentliggjort 2019-04-18)
Den 2017-11-20 sletter virksomheden Ejerskaber: reel invest I p/s. (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: reel invest I p/s. (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2018-09-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Meploy ApS. (offentliggjort 2018-09-30)
Den 2020-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BFF Saminvest ApS. (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2021-04-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Boliga Gruppen A/S. (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2023-05-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Cows Capital ApS. (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2024-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Rovsingsgade 88, 2200 København N (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rovsingsgade 88, 2200 København N (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2021-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Rovsingsgade 88, 2200 København N (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-05-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-19 tilføjes Legale ejere: William Peter Søby Svendsen, Caroline Søby Svendsen, Peter Søby Daugaard Svendsen (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-18 fjernes Legale ejere: Peter Søby Daugaard Svendsen (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 tilføjes Reelle ejere: William Peter Søby Svendsen, Caroline Søby Svendsen, Peter Søby Daugaard Svendsen (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-18 fjernes Reelle ejere: Peter Søby Daugaard Svendsen (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 tilføjes Vedtægter: 2019-12-19 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-01 tilføjes Revisor: Pryds Statsautoriseret Revisionsfirma (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-11-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2014-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og finansieringsvirksomhed, herunder eje andele i selskaber, der driver virksomhed indenfor samme. Selskabet kan tillige indgå forretninger på de finansielle markeder, herunder investering i valuta, aktier m.v., for egne såvel som lånte midler. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-07 tilføjes Vedtægter: 2014-05-07 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2006-11-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-04 fjernes Revisor: CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rovsingsgade 88, 2200 København N (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2001-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rovsingsgade 88, 2200 København N (offentliggjort 2000-01-03)
Den 2000-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rovsingsgade 88, 2200 København N (offentliggjort 2000-01-03)
Den 2000-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Rovsingsgade 88, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Legale ejere: Peter Søby Daugaard Svendsen (offentliggjort 2020-01-08)
Den 1999-10-14 tilføjes Reelle ejere: Peter Søby Daugaard Svendsen, Peter Søby Daugaard Svendsen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 1999-01-16 tilføjes Navne: DAUGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-15 fjernes Navne: ApS KBIL 35 NR. 1034 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-15 tilføjes Direktion: Peter Søby Daugaard Svendsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-01-15 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-01-15 tilføjes Revisor: CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-15 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-15 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rovsingsgade 88, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-10-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 35 NR. 1034 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1998-10-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Stiftere: MEDIMEX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)