Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-07-10 fjernes Binavne: RØNDE GRAVSTENSFORRETNING ApS, GRANIT-VASEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Malervej 1, 8766 Nørre Snede (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-29 fjernes Direktion: Carsten Nørmark Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-11-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-29 fjernes Hovedbranche: Stenhuggere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-29 fjernes Navne: ANDERSEN & MAIGAARD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-29 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-29 fjernes Stiftere: Lise Maigaard, Hans Henrik Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Malervej 1, 8766 Nørre Snede (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Lerbakken 23, 8410 Rønde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-09 tilføjes Direktion: Carsten Nørmark Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-09 fjernes Direktion: Hans Henrik Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, service samt import/eksport. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-09 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-09 tilføjes Vedtægter: 2005-02-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 fjernes Revisor: ELVA NØRAGER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lerbakken 23, 8410 Rønde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-03 tilføjes Binavne: RØNDE GRAVSTENSFORRETNING ApS, GRANIT-VASEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-03 tilføjes Direktion: Hans Henrik Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-11-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-03 tilføjes Hovedbranche: Stenhuggere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-03 tilføjes Navne: ANDERSEN & MAIGAARD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-03 tilføjes Revisor: ELVA NØRAGER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-03 tilføjes Stiftere: Lise Maigaard, Hans Henrik Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)