Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2004-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Tietgensvej 33, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-22 fjernes Direktion: Poul Erik Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af krydsfiner, spånplader mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-22 fjernes Navne: SILKEBORG FINERCENTRAL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-22 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 fjernes Revisor: AKTIV REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 fjernes Stiftere: Poul Erik Christensen, Knud Flemming Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-03 tilføjes Revisor: AKTIV REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-03 fjernes Revisor: Uffe Søgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-03 fjernes Direktion: Knud Flemming Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tietgensvej 33, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-29 tilføjes Direktion: Knud Flemming Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og salg indenfor træindustrien samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-29 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af krydsfiner, spånplader mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-29 tilføjes Navne: SILKEBORG FINERCENTRAL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-29 tilføjes Revisor: Uffe Søgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-29 tilføjes Stiftere: Poul Erik Christensen, Knud Flemming Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-29 tilføjes Vedtægter: 1998-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)