Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Okholm Kvorning | 15.03.2024 | adm. dir |
Henrik Rom | 01.03.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Harding Wellendorph Lehmann | 01.02.2018 | 12.06.2023 | adm. dir |
Per Eslund Asmussen | 01.04.2007 | 31.01.2018 | adm. dir |
Poul Erik Schou-Pedersen | 28.08.1931 | 01.04.2007 | direktør |
Karl-Heinz Osbahr | 28.08.1931 | 10.08.1992 | direktør |
Leif Byskov Kamstrup | 28.08.1931 | 20.03.1991 | direktør |
Olaf Byskov Kamstrup | 28.08.1931 | 30.06.1987 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Johannes Giloth | 13.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Janne Stecher Jakobsen | 13.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Louisa Lindholm Glad | 03.06.2024 | suppleant |
Susanne Jæger | 03.06.2024 | suppleant |
Tina Møller Kaysen | 11.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Thor Skov Jørgensen | 11.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Lindhart Løve | 14.03.2023 | formand |
Vinni Hagelund | 10.03.2020 | suppleant |
Hung Chung Humphrey Lau | 21.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anja Borg | 11.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Tina Hagemann Amdisen | 07.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Møller Rasmussen | 31.05.2008 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ricki Korsholm | 11.03.2024 | 03.06.2024 | suppleant |
Susanne Jæger | 11.03.2024 | 02.06.2024 | suppleant |
Michael Lindhart Løve | 01.08.2022 | 13.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jimmy Lennard Sihm | 10.03.2020 | 11.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Martin de Place | 10.03.2020 | 11.03.2024 | suppleant |
Erik Larsen | 01.07.2017 | 13.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Simone Monika Svendsen | 11.03.2016 | 11.03.2024 | suppleant |
Flemming Møller Hansen | 11.03.2016 | 10.03.2020 | suppleant |
Torben Bruno Pedersen | 01.08.2014 | 01.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Erik Larsen | 15.05.2012 | 01.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Bjørn Hofmann Andersen | 07.03.2012 | 11.03.2016 | suppleant |
Tove Mikkonen | 07.03.2012 | 01.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Michael Broager Ingemann | 07.03.2012 | 01.03.2016 | suppleant |
Lise Christiansen | 07.03.2008 | 07.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Bergholdt | 07.03.2008 | 07.03.2012 | suppleant |
Ole Vad Odgaard | 07.03.2008 | 07.03.2012 | suppleant |
Dan Korsgaard | 05.03.2008 | 13.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Peter Christiansen | 16.05.2006 | 15.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Dencker Wisborg | 07.03.2006 | 14.03.2023 | formand |
Jørgen Ellegaard Muusmann | 07.03.2006 | 31.05.2008 | næstformand |
Per Thyregod Sørensen | 01.06.2005 | 16.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Salim Umar | 30.04.2004 | 07.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
Kaja Bjørg Nielsen | 30.04.2004 | 03.04.2006 | suppleant |
Niels John Pedersen | 07.06.2001 | 01.06.2005 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jørgen Rasmussen | 01.09.1999 | 30.04.2004 | suppleant |
Klaus Anker Nielsen | 28.08.1931 | 07.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Poulsen | 28.08.1931 | 07.03.2006 | formand |
Villy Møller Jensen | 28.08.1931 | 30.04.2004 | bestyrelsesmedlem |
Egon Bruno Pedersen | 28.08.1931 | 01.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
Erling Staal | 28.08.1931 | 31.08.1999 | suppleant |
Carsten Sletting | 28.08.1931 | 31.08.1999 | suppleant |
Palle Holst | 28.08.1931 | 29.06.1995 | formand |
Poul Gunner Hviid | 28.08.1931 | 07.06.1994 | bestyrelsesmedlem |
Erik Vinther Stabel | 28.08.1931 | 07.06.1994 | bestyrelsesmedlem |
Leif Pedersen | 28.08.1931 | 07.06.1994 | bestyrelsesmedlem |
Villy Christensen | 28.08.1931 | 07.06.1994 | bestyrelsesmedlem |
Tom Gyde Poulsen | 28.08.1931 | 07.06.1994 | suppleant |
Peter Kristian Nielsen | 28.08.1931 | 16.06.1993 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Jensen | 28.08.1931 | 10.08.1992 | bestyrelsesmedlem |
Erik Flink | 28.08.1931 | 22.11.1990 | bestyrelsesmedlem |
Leif Byskov Kamstrup | 28.08.1931 | 22.11.1990 | bestyrelsesmedlem |
Henning Ditlev Rasmussen | 28.08.1931 | 24.07.1990 | bestyrelsesmedlem |
Anders Skallebæk | 28.08.1931 | 08.01.1990 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Poulsen | 28.08.1931 | 18.05.1989 | bestyrelsesmedlem |
Olaf Byskov Kamstrup | 28.08.1931 | 18.05.1989 | bestyrelsesmedlem |
Hans Peter Parkov | 28.08.1931 | 30.06.1987 | formand |
Inge Margrethe Kamstrup | 28.08.1931 | 30.06.1987 | næstformand |