Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger |
Den 2006-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Anne Gade 1, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-11-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-11 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-11 fjernes Navne: A/S HENNINGS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-11 fjernes Stiftere: Anne-Marie Hennings (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-31 fjernes Bestyrelse: Jan Iversen Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-31 fjernes Direktion: Lars Pilgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-30 tilføjes Bestyrelse: Lars Pilgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-30 fjernes Bestyrelse: Anne-Marie Hennings (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-30 tilføjes Direktion: Lars Pilgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-30 fjernes Direktion: Anne-Marie Hennings (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-31 fjernes Hovedbranche: Dametøjsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailsalg og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Vedtægter: 2002-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-02 fjernes Kontaktoplysninger: a.mh@get2net.dk (offentliggjort 2001-08-29)
Den 2001-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Anne Gade 1, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 56, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-23 tilføjes Kontaktoplysninger: a.mh@get2net.dk (offentliggjort 2001-08-29)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 56, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-05 tilføjes Bestyrelse: Anne-Marie Hennings (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-05 tilføjes Direktion: Anne-Marie Hennings (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-11-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-05 tilføjes Hovedbranche: Dametøjsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-05 tilføjes Navne: A/S HENNINGS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-05 tilføjes Stiftere: Anne-Marie Hennings (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)